Informazioni su Daniel Bucher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Bucher
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Bucher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005074748, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ATX Suisse GmbH, in Ermensee, CHE-109.409.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S.16, Publ. 5093892).
Domizil neu:
Hitzkircherstrasse 4, 6294 Ermensee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Daniel, von Hochdorf, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Patrick, von Hochdorf, in Hochdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4253714, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ATX Suisse GmbH, in Ermensee, CH-100.4.025.411-6, Herstellung und Vertrieb von schweizerischen Heizplatten und Reglern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2004, S. 11, Publ. 2614610).
Statutenänderung:
12.12.2007.
Zweck neu:
Herstellung und Vertrieb von schweizerischen Heizplatten und Reglern und Erbringung aller sich daraus ergebenden Tätigkeiten;
Handel mit technischen Produkten, Futtermittel für Tiere und dergleichen;
Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen für Klein- und Mittelunternehmen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Urheberrechten, Patenten und Lizenzen aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb und Veräusserung von Grundstücken. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Doris Agnes, von Hochdorf, in Ermensee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Bucher, Daniel, von Hochdorf, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Numero di pubblicazione: 2614610, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ATX Suisse GmbH, in Ermensee, CH-100.4.025.411-6, Herstellung und Vertrieb von schweizerischen Heizplatten und Reglern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2001, S. 9849).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Bruno Albert, von Hochdorf, in Ermensee, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Daniel, von Hochdorf, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.