Informazioni su Christof Bucher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Christof Bucher
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christof Bucher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1846567, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schweinemast Wyden GmbH, in Oberrüti, CHE-110.126.092, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6182474).
Statutenänderung:
17.10.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Christof, von Kerns, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Bucher, Paul, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Paul, von Kerns, in Ballwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bucher, Irma, von Kerns und Sins, in Ballwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1016440, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Schweinemast Wyden GmbH, in Oberrüti, Wydenstrasse 2, 5647 Oberrüti, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.08.2002, 10.04.2003.
Zweck:
Führung eines oder mehrerer Schweinezucht- und Mastbetriebe;
kann Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, gemäss Sachübernahmevertrag vom 31.05.2002 Mastschweine, Futtermittelvorräte und Mobiliar zum Preis von CHF 52'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bucher, Paul, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Bucher, Christof, von Kerns, in Sins, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.