Informazioni su Urs Bryner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Bryner
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Bryner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3390594, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Optimas AG für Informatik, bisher in Wangen-Brüttisellen, CH-020.3.919.250-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.1999, S. 1090).
Gründungsstatuten:
04.07.1989.
Statutenänderung:
25.04.2006.
Firma neu:
4-IT AG.
Sitz neu:
Oberwil-Lieli.
Domizil neu:
Rainstrasse 2, 8966 Oberwil-Lieli.
Zweck:
Beraten, Verkaufen, Entwickeln, Unterhalten von Telekommunikation-/Computer- Hard- und Software sowie Aus- und Weiterbildung in diesen Bereichen;
kann Patente und Lizenzen erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, an die letzte der Gesellschaft bekannte Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Bryner, Urs, von Zürich und Möriken-Wildegg, in Oberwil-Lieli, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberengstringen].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Optimas Partner AG, in Wangen-Brüttisellen, Beratung, Planung, Schulung und Realisierung von Verkaufsoptimierungsprogrammen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.136 vom 15.7.1994 S.3966).
Statutenänderung:
1.3.1995.
Firma neu:
Optimas AG für Informatik.
Zweck neu:
Beraten, Verkaufen, Entwickeln, Unterhalten von Telekommunikation-/Computer- Hard- und Software sowie Aus- und Weiterbildung in diesen Bereichen;
kann Patente und Lizenzen erwerben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Gründervorteile ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Es bestehen zugunsten der in den Statuten genannten Gründern besondere, statutarisch näher umschriebene Vorrechte beim Bezug neuer Aktien.).
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, an die letzte der Gesellschaft bekannte Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Da Pra, Eugen, von Schaffhausen, in Rümlang, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Illi, Barbara Anastasia, von Ebikon und Sursee, in, Pfäffikon ZH, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bollhalder, Claudia, von Zürich und Langnau im Emmental, in Dielsdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bryner, Urs, von Zürich und Möriken-Wildegg, in Oberengstringen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Meili, Roger, von Winterthur und Weisslingen, in Wildberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.