Informazioni su Anton Brun
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Anton Brun
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4049971, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Durag AG, in Däniken, CHE-106.930.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 31.08.2015, Publ. 2346889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brun, Anton, von Entlebuch, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Hans Rudolf, von Kaufdorf, in Gunzgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brun, Manuela, von Entlebuch, in Gretzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lang, Susanne, von Schafisheim, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3207059, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Brun GmbH, in Däniken, CHE-103.290.585, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, Publ. 5284088).
Statutenänderung:
29.08.2016.
Firma neu:
Brun Däniken GmbH.
Zweck neu:
Bauberatungen, Ausführung spezieller Verputz- und Beschichtungsarbeiten an Fassaden, Wänden, Decken und Böden, Erwerb, Halten, Verwaltung, Vermietung und Vermittlung sowie Veräusserung von Grundstücken, Liegenschaften und anderen Vermögenswerten. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Telefax oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Manuela, von Entlebuch, in Gretzenbach, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Däniken, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00];
Brun, Michel, von Entlebuch, in Däniken, Gesellschafter, mit Einzelprokura, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niedergösgen, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Brun, Anton, von Entlebuch, in Pfaffnau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rickenbach (LU)].
Numero di pubblicazione: 4962786, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Durag AG, in Däniken, CH-249.3.000.223-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2008, S. 10, Publ. 4614392).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brun, Anton, von Entlebuch, in Pfaffnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rickenbach LU];
Brun, Michel, von Entlebuch, in Däniken, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niedergösgen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Brun, Manuela, von Entlebuch, in Gretzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.