Informazioni su Roger Brown Barcroft
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roger Brown Barcroft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3904325, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bistalk Telecom AG, in Zug, CHE-116.238.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, Publ. 3846375).
Statutenänderung:
24.11.2017.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 160'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brown Barcroft, Roger, irischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kundzins, Georgs, lettischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Reuter, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Milano (IT), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Fernandez, Fabian Frederik, schwedischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Prokurist, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davari Langroodi, Mahdi, iranischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tavakolikhaledi, Hamidreza, kanadischer Staatsangehöriger, in Squamish (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1024899, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bistalk Telecom AG, in Zug, CH-170.3.035.141-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6491118).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reuter, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Milano (IT), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift;
Brown Barcroft, Roger, irischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fanta, Robin, tschechischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Huber, Thomas, von Sempach und Hohenrain, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6491118, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Bistalk Telecom AG, in Zug, CH-170.3.035.141-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2010, S. 26, Publ. 5911784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balaban, Branko, von Sarnen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fanta, Robin, tschechischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Milano (IT)];
Brown Barcroft, Roger, irischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.