Informazioni su Rinaldo Briand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rinaldo Briand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3868299, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Torrent-Bahnen Leukerbad-Albinen AG, in Albinen, CHE-105.756.324, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3854243).
Statutenänderung:
03.11.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 8'952'860.00 [bisher: CHF 7'500'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'952'860.00 [bisher: CHF 7'500'000.00].
Aktien neu:
1'716'572 Namenaktien zu CHF 5.00 und 74'000 Inhaberaktien zu CHF 5.00 [bisher: 1'426'000 Namenaktien zu CHF 5.00 und 74'000 Inhaberaktien zu CHF 5.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital durch Verrechnung von Forderungen in der Höhe von CHF 1'035'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grand, Bernhard, von Leuk, in Albinen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Briand, Rinaldo, von Albinen, in Albinen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
treuhand marugg + imsand ag, in Brig (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Marcel, von Albinen, in Albinen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathieu, Armin, von Albinen, in Albinen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner und Pfaffen Treuhand AG (CHE-108.267.027), in Glis (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3781509, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Dala Finanz AG, in Leuk, CHE-106.531.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1752079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briand, Rinaldo, von Albinen, in Albinen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Roberto, von Guttet-Feschel, in Susten (Leuk), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grand, Lukas, von Leuk, in Albinen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lötscher, Martin, von Leuk, in Leuk Stadt (Leuk), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3726259, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Kraftwerke Dala AG, in Inden, CHE-112.216.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1923071).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briand, Rinaldo, von Albinen, in Albinen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schmidt, Roberto, von Guttet-Feschel, in Susten (Leuk), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grand, Lukas, von Leuk, in Albinen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Meichtry, Albert, von Leuk, in Erschmatt (Leuk), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.