Informazioni su Dr. Urs Gregor Breitenstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Urs Gregor Breitenstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005511387, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Onko-Praxis Bethesda AG, in Birsfelden, CHE-382.122.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005132195).
Firma neu:
Onko-Praxis Bethesda AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Onko-Praxis Bethesda SA en liquidation) (Onko-Praxis Bethesda Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenstein, Urs Gregor, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stein, Hans-Peter Richard, von Dachsen, in Villnachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Angela Veronika, deutsche Staatsangehörige, in Breisach (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pongracz Leimer, Beatrix, von Birsfelden, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli, Anton, von Schötz, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudin, Thomas, von Arboldswil, in Ziefen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bohner, Urs, von Wiedlisbach, in Wangen an der Aare, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005315083, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brust-Zentrum AG, in Zürich, CHE-373.127.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenstein, Urs, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrausch, Ulf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004788984, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 47597 vom 06.12.2019 Onkozentrum Zürich AG, in Zürich, CHE-217.083.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780110). Die am 06.12.2019 unter TR-Nr. 47597 vorgenommene und im SHAB-Nr. 240 vom 11.12.2019 publizierte Personalmutation erfolgte irrtümlich und wird in allen Teilen widerrufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renner, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Breitenstein, Urs Gregor, von Zürich und Bettwil, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].