Dr. Urs Gregor Breitenstein
residente a Erlenbach, da Zürich e Bettwil Mandati attuali: Onkozentrum Zürich AG, Partner Uro-onkologisches Tumorzentrum Hirslanden PUTZH Persone correlate: Panagiotis Samaras, Ulf Petrausch, Christoph Renner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Urs Gregor Breitenstein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Urs Gregor Breitenstein"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Urs Gregor Breitenstein", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Urs Gregor Breitenstein"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Urs Gregor Breitenstein
Persone con il nome Urs Gregor Breitenstein lavorano in questi rami economici
Esercizio delle studi medici e dentistici
Esercizio di ospedali
Esercizio delle studi medici e dentistici
Esercizio di ospedali
Privato con il nome Urs Gregor Breitenstein
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Urs Gregor Breitenstein
Numero di pubblicazione: HR02-1005511387, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Onko-Praxis Bethesda AG, in Birsfelden, CHE-382.122.711, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005132195).
Firma neu:
Onko-Praxis Bethesda AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Onko-Praxis Bethesda SA en liquidation) (Onko-Praxis Bethesda Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenstein, Urs Gregor, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stein, Hans-Peter Richard, von Dachsen, in Villnachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Angela Veronika, deutsche Staatsangehörige, in Breisach (DE), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pongracz Leimer, Beatrix, von Birsfelden, in Liestal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli, Anton, von Schötz, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudin, Thomas, von Arboldswil, in Ziefen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bohner, Urs, von Wiedlisbach, in Wangen an der Aare, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005315083, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brust-Zentrum AG, in Zürich, CHE-373.127.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799323).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenstein, Urs, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrausch, Ulf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004788984, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 47597 vom 06.12.2019 Onkozentrum Zürich AG, in Zürich, CHE-217.083.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780110). Die am 06.12.2019 unter TR-Nr. 47597 vorgenommene und im SHAB-Nr. 240 vom 11.12.2019 publizierte Personalmutation erfolgte irrtümlich und wird in allen Teilen widerrufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renner, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Breitenstein, Urs Gregor, von Zürich und Bettwil, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].