Informazioni su Dr. Max Brauchli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Max Brauchli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4357781, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
PharmaSens AG, in Biel-Benken, CHE-113.324.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2018, Publ. 4160835).
Statutenänderung:
27.06.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 2'157'540.00 [bisher: CHF 1'435'040.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'157'540.00 [bisher: CHF 1'435'040.00].
Aktien neu:
215'754 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 143'504 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.06.2018 die letztmals am 21.09.2017 abgeänderte Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung erneut geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.09.2017 die letztmals am 21.09.2015 abgeänderte Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung erneut geändert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauchli, Dr. Max, von Weinfelden, in Binningen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3495293, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
PharmaSens AG, in Biel-Benken, CHE-113.324.814, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3207187).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Prof. Dr. Urs, von Frauenfeld, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brauchli, Dr. Max, von Weinfelden, in Binningen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hadváry, Dr. Paul, von Suhr, in Biel-Benken, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Nikolaus, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5960278, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
URRMA AG in Liquidation, in Arlesheim, CH-280.3.010.619-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2010, S. 6, Publ. 5771980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauchli, Dr. Max, von Weinfelden, in Binningen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung.