Informazioni su Petar Bratic
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Petar Bratic
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005999233, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Morgensterre B GmbH, bisher in Herisau, CHE-467.978.036, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941564).
Statutenänderung:
15.03.2024.
Firma neu:
360 Swiss GmbH.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Staldenbachstrasse 30, 8808 Pfäffikon SZ.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüf, Manfred, von Uster, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bratic, Petar, serbischer Staatsangehöriger, in Belgrad (RS), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kayikci, Dogan, österreichischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Özaslan, Gökhan, türkischer Staatsangehöriger, in Zilina (SK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005636039, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
rundumFinanz GmbH, bisher in Lenzburg, CHE-467.978.036, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2015, Publ. 2400033).
Statutenänderung:
06.12.2022.
Firma neu:
Morgensterre B GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatungen sowie Immobilienmaklertätigkeiten;
Consulting, Multimedia, Callcenter, Onlineshops;
Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen;
kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immobilien, Wertschriften, Patente, Lizenzen. Markenrechte, Know-how erwerben, belasten, verwalten, vermieten und veräussern;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hanselmann, Ralph, von Sennwald, in Staufen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bratic, Petar, serbischer Staatsangehöriger, in Belgrad (RS), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rüf, Manfred, von Uster, in Volketswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.