Informazioni su Hansruedi Brändle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hansruedi Brändle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2616354, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB), in Oberuzwil, CH-320.5.037.751-7, in gemeinnütziger Weise preiswerte Alterswohnungen im Sinne des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) zu schaffen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.1994, S. 6033).
Domizil neu:
c/o Peter Ziegler, Oberdorfstrasse 11, 9248 Bichwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Hansruedi, von Mosnang, in Bichwil (Oberuzwil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Ursula, von Thalwil und Gontenschwil, in Bichwil (Oberuzwil), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Bruno, von Niederhelfenschwil, in Bichwil (Oberuzwil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Josef, von Lengnau AG, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dintheer, Erika, von Sulgen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Peter, von St. Gallen und Gaiserwald, in Bichwil (Oberuzwil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Baugenossenschaft Längi Bichwil/Oberuzwil, in O b e r u z w i l, Bereitstellung preiswerter Wohnungen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 263 vom 09.11.1984, S. 3992) .
Firma neu:
Baugenossenschaft Längi Bichwil/Oberuzwil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.06.1999 aufgelöst .
Liquidationsadresse:
c/o Swicon Consulting Scheitlin + Widmer, Wiesentalstrasse 22, 9242 Oberuzwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Hansruedi, von Mosnang, in Bichwil (Oberuzwil), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buchschacher, Fritz, von Eriswil BE, in Oberuzwil, Vizepräsident und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egger , Daniel, von Eggersriet, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheitlin, Peter, von St. Gallen, in Oberuzwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Genossenschaft Alterswohnungen Bichwil (GAB), in Oberuzwil, c/o Hansruedi Brändle, Längistrasse 37, 9248 Bichwil, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.6.1994.
Zweck:
In gemeinnütziger Weise preiswerte Alterswohnungen im Sinne des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) zu schaffen, gemäss näheren Angaben in den Statuten.
Anteilscheine:
Fr.300.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein zu Fr. 300 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Brändle, Hansruedi, von Mosnang, in Bichwil (Oberuzwil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Ursula, von Thalwil und Gontenschwil, in Bichwil (Oberuzwil), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Bruno, von Niederhelfenschwil, in Bichwil (Oberuzwil), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Cornel, von Eggersriet, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Elmar, von Mels, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Josef, von Lengnau AG, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Blaser, Christine, von Trubschachen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dintheer, Erika, von Sulgen, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egger, Daniel, von Eggersriet, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gut, Dr. Alois, von Kottwil, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hollenstein, Alex, von Mosnang, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Kurt, von Gaiserwald, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Willi, Alfred, von Mels, in Bichwil (Oberuzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.