Informazioni su Paul Bräm
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Paul Bräm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7053632, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Droz Fenêtre SA, à Corgémont, CH-036.3.042.369-8, société anonyme (No. FOSC 218 du 08.11.2012, Publ. 6923108). Selon déclaration du 28.01.2013, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bräm, Paul, de Schneisingen, à Bottmingen, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Droz, Robert, de Mont-Tramelan, à Bévilard, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: à Tavannes, sans fonction inscrite avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: 5867764, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Visarte Künstlerhaus, in Basel, CH-270.7.000.349-2, Stiftung (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 8, Publ. 5187086).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bräm, Paul, von Schneisingen, in Bottmingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwob, Siegfried, von Oberwil BL und Frenkendorf, in Oberwil BL, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Irion, Roland, von Biel-Benken, in Asuel , Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5754218, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Hans und Renée Müller-Meylan Stiftung, in Bottmingen, CH-280.7.917.299-1, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2009, S. 6, Publ. 5357510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peterli, Dr. Ernst, von Bottmingen, in Bottmingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bräm, Paul, von Schneisingen, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vischer, Dr. Heinrich A., von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Binswanger, Christine Elisabeth, von Kreuzlingen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scholer, Dieter Werner, von Zunzgen, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmer, Nina, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.