Informazioni su Hui-Ya Brägger-Huang
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hui-Ya Brägger-Huang
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2293133, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Biodenta Swiss AG, in Berneck, CHE-114.091.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1898539).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brägger-Huang, Hui-ya, von Wattwil, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brunvoll, Morten, norwegischer Staatsangehöriger, in Berneck, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1898541, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bionime GmbH, in Berneck, CHE-112.303.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 13, Publ. 5686842).
Statutenänderung:
27.11.2014, 11.12.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis].
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brägger-Huang, Hui-Ya genannt Helen, von Wattwil, in Wittenbach, Gesellschafterin und Direktorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bionime Corporation (80310225), in Dali City (TW), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 299'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Bionime Corporation, , in Dali City (Taiwan), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 299'000.00];
Collenberg, Simon, von Eggersriet, in Widnau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maeder, Thomas, von Salvenach, in Heerbrugg (Au SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5686842, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bionime GmbH, in Berneck, CH-320.4.057.095-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2009, S. 13, Publ. 4926970).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brägger-Huang, Hui-Ya genannt Helen, von Wattwil, in Wittenbach, Gesellschafterin und Direktorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:Brägger-Huang, Hui-Ya, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Ellensohn, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Klaus (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].