Informazioni su Bionime GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bionime GmbH
- Bionime GmbH ha sede a Berneck ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- L’azienda è stata costituita nel 06.04.2005 e ha 3 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 26.09.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Bionime GmbH.
- Allo stesso indirizzo come Bionime GmbH sono iscritte 9 altre aziende attive. Queste includono: Biodenta Swiss AG, DETEC Marketing AG, Digital Smile GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.04.2005
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Berneck
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.057.095-2
IDI/IVA
CHE-112.303.867
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit medizinischen Geräten. Der Geschäftsbereich erstreckt sich auf das In- und Ausland.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bionime GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006138892, Ufficio del registro di commercio San Gallo
Bionime GmbH, in Berneck, CHE-112.303.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2024, Publ. 1006066476).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ellensohn, Klaus, österreichischer Staatsangehöriger, in Klaus (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Maeder, Thomas, von Salvenach, in Heerbrugg (Au SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoller, Thomas, von Au (SG), in Au SG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006066476, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bionime GmbH, in Berneck, CHE-112.303.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, S.0, Publ. 1898541).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Collenberg, Simon, von Eggersriet, in Widnau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1898541, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bionime GmbH, in Berneck, CHE-112.303.867, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 13, Publ. 5686842).
Statutenänderung:
27.11.2014, 11.12.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis].
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Eintrag aufgrund geänderter Praxis]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brägger-Huang, Hui-Ya genannt Helen, von Wattwil, in Wittenbach, Gesellschafterin und Direktorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bionime Corporation (80310225), in Dali City (TW), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 299'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Bionime Corporation, , in Dali City (Taiwan), Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 299'000.00];
Collenberg, Simon, von Eggersriet, in Widnau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maeder, Thomas, von Salvenach, in Heerbrugg (Au SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.