Informazioni su Virginie Bourban
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Virginie Bourban
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004721970, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Cercle Hippique de Sierre, à Sierre, CHE-110.013.915, association (No. FOSC 8 du 14.01.2013, p.0, Publ. 7013560).
Modification des statuts:
03.09.1971. 15.03.1984. 28.04.1987. 09.06.1988. 03.02.2006. 21.10.2016. 20.10.2017.
Autres adresses:
Case postale 201, 3960 Sierre. [biffé: c/o le président, 3972 Miège].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Savoy, Guillaume, de Chermignon, à Sion, membre , caissier, avec signature collective à deux;
Grandjean, André, de Le Crêt, à Miège, président, avec signature collective à deux;
Bianchetti, Elisa, de Locarno, à Sierre, membre, avec signature collective à deux;
du Fay de Lavallaz Savoy, Julie, de Sion, à Sion, membre, avec signature collective à deux;
Cotter, Fabienne, de Ayent, à Grône, membre, sans droit de signature;
Didier, Jean, ressortissant français, à Villars-sur-Ollon (Ollon), membre, sans droit de signature;
Lechenne, Daphné, de Montana, à Courtelary, membre, sans droit de signature;
Mauri, Vanessa, de Genève, à Port-Valais, membre, secrétaire, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Michellod, Christian, de Bagnes, à Crans-Montana, président du comité, avec signature collective à deux;
Bourban, Virginie, de Nendaz, à Nendaz, membre et secrétaire du comité, sans droit de signature;
Bourban, Christophe, de Nendaz, à Nendaz, caissier, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Stählin, Cynthia, de Altendorf, à Chalais, membre du comité, avec signature collective à deux;
Roh, Tamara, de Sierre, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature;
Vaudroz, Joanne Catherine, de Leysin, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].