Informazioni su Lukas Bosshard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Lukas Bosshard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1174137, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
OOS AG, in Zürich, CH-020.3.024.071-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6263032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Lukas, von Elgg und Winterthur, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6263032, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
oos ag, in Zürich, CH-020.3.024.071-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 32, Publ. 5731150).
Statutenänderung:
12.07.2011.
Firma neu:
OOS AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(OOS SA) (OOS LTD).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Architektur- und Kommunikationsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen errichten, Beteiligungen, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben und überhaupt alle Geschäfte betreiben, die bestimmt oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 12.07.2011 werden Forderungen in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 voll liberiert werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, Lukas, von Elgg und Winterthur, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boser, Severin, von Buchs SG, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2209252, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kaywa AG, in Zürich, Aufbau und Betrieb einer Internetplattform, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 29.07.2003, S. 15, Publ. 1105864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Lukas, von Elgg und Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.