Informazioni su Peter Boss
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Boss
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Boss
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6186728, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Dexion AG, in Basel, CH-270.3.012.860-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 14.09.2009, S. 6, Publ. 5244938).
Firma neu:
Dexion AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.05.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Vries, Pascal, von Therwil, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Boss, Peter, von Sigriswil, in Hofstetten SO, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: in Hofstetten SO, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jank, Patrick, von Amriswil, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: in Basel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Logical Solutions AG, in Kloten, Entwicklung, Vertrieb von Informatiksystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2001, S. 7856).
Statutenänderung:
29.11.2001.
Firma neu:
Conexus AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Conexus Ltd).
Aktien neu:
65'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 650 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Peter J., von Murten und Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
James, Jon Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Farnham Royal (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brawand, Urs, von Matten bei Interlaken und Bassersdorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bader, Silvio, von Holderbank SO, in Ostermundigen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Panto, Nunzio, italienischer Staatsangehöriger, in Oftringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Payern, Felix, von Basel, in Bubendorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lawrence, Stephen Francis, britischer Staatsangehöriger, in Old Amersham (GB), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Peter, von Sigriswil, in Hofstetten SO, mit Kollektivprokura zu zweien;
Färber, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gericke Meier, Katharina, von Küsnacht ZH und Thalwil, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Isenschmid, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oury, Hans, von Winkel und Affoltern am Albis, in Winkel, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Baudinot, Gerold René, von Basel, in Embrach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Bernal, José Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bumann, Marc Andre, von Saas Fee, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Panarex Revisions + Treuhand AG, in Kloten, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Dexion AG, in Basel, Konzeption und Implementation von IT Netzwerken usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2001, S. 5477).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boss, Sylvia, von Sigriswil, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boss, Peter, von Sigriswil, in Hofstetten SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Disch, Alexander Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Denzlingen (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jank, Patrick, von Amriswil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.