Informazioni su Ronald Bornand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ronald Bornand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005582235, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bornand & Partner AG Architekturbüro, in Bern, CHE-109.867.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, Publ. 1004566257).
Domizil neu:
Giacomettistrasse 1, 3006 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bornand, Ronald, von Sainte-Croix, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Horlacher, Hans, von Brugg, in Bern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Umiken, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bornand-Stöckli, Christine, von Sainte-Croix, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4927492, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Bornand & Michaelis AG in Liquidation, in Bern, CH-035.3.009.144-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2008, S. 5, Publ. 4594866). Gemäss Entscheid der a.o. Gerichtspräsidentin 2a des Gerichtskreises VIII Bern-Laupen vom 27.02.2009 wird die am 24.07.2008 gemäss alt Art. 89 HRegV gelöschte Gesellschaft gemäss Art. 164 Abs. 4 HRegV wieder in das Handelsregister eingetragen. [Der mit SHAB-Nr. 228 vom 23.11.2006, S. 3 bereits als Liquidator mit Einzelunterschrift eingetragene Bornand, Ronald, von Sainte-Croix, in Bern, wurde durch die Gerichtspräsidentin 2a des Gerichtskreises Bern-Laupen vom 27.02.2009 als Liquidator mit Einzelunterschrift bestätigt.].
Liquidationsadresse:
c/o Ronald Bornand, Brügglerweg 1, 3006 Bern.
Numero di pubblicazione: 3871596, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bornand, Michaelis & Jungo AG, in Aarau, CH-400.9.008.555-0, Betrieb eines Architekturbüros, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.1990, S. 1122).
mit Hauptsitz in:
Bern.
Firma neu:
Bornand, Michaelis & Partner AG in Liquidation.
Firma Hauptsitz neu:
Bornand, Michaelis & Partner AG in Liquidation [bisher: Firma: Bornand, Michaelis & Jungo AG].
Bemerkungen zum Hauptsitz neu:
Auflösung der Gesellschaft am Hauptsitz durch Entscheid des Gerichtspräsidenten Bern-Laupen vom 24.01.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michaelis, Gunter, deutscher Staatsangehöriger, in Radelfingen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Jungo, Marc, von Freiburg, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Loosli, Peter, von Sumiswald, in Aarau, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bornand, Ronald, von Sainte-Croix, in Bern, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].