Informazioni su Susanne Born
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Susanne Born
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Susanne Born
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004991014, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BMN Verwaltungen AG, in Niederbipp, CHE-216.969.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, S.0, Publ. 1111307).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Born-Müller, Rosetta, von Niederbipp, in Niederbipp, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Born, Susanne, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Born, Werner, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5428474, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gebr. Born AG, in Niederbipp, CH-053.3.007.007-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 5, Publ. 5084822).
Statutenänderung:
24.12.2009.
Firma neu:
Born AG.
Domizil neu:
Brügglisackerweg 33, 4704 Niederbipp.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Hoch- und Tiefbaugeschäftes sowie die Durchführung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängender Geschäfte. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften an- und verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich auch an verwandten Betrieben beteiligen, im In- oder Ausland gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten und Filialen eröffnen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage / Sachübernahme: gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.07.1983 und Bilanz per 31.12.1982: Aktiven von CHF 745'730.95 und Passiven von CHF 481'535.50 der Kollektivgesellschaft 'Gebrüder Born', in Niederbipp, zum Preis von CHF 264'195.45, wofür 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben und den Sacheinlegern eine Forderung von CHF 64'195.45 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Born-Müller, Werner, von Niederbipp, in Niederbipp, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Born-Müller, Rosetta, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Born, Hanspeter, von Niederbipp, in Oensingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Born, Susanne, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied, mit Einzelunterschrift.