Susanne Born
residente a Niederbipp, da Niederbipp Mandati attuali: BMN Verwaltungen AG, Born Architektur GmbH e di più Persone correlate: Rosetta Born-Müller, Werner Born-Müller, Hanspeter Born e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Susanne Born", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Susanne Born"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Susanne Born", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Susanne Born"
|
|
Susanne Born
residente a Münchenstein, da Wald (ZH) Mandati attuali: Medartis Holding AG, Medartis AG Persone correlate: Martha Mary Shadan, Jennifer Susan Dean, Ciro Bernardo Römer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Susanne Born", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Susanne Born"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Susanne Born", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Susanne Born"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Susanne Born
Persone con il nome Susanne Born lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Compravendita di immobili propri
Uffici di architettura e ingegneria
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Privato con il nome Susanne Born
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Susanne Born
Numero di pubblicazione: HR02-1004991014, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BMN Verwaltungen AG, in Niederbipp, CHE-216.969.959, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2013, S.0, Publ. 1111307).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Born-Müller, Rosetta, von Niederbipp, in Niederbipp, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Born, Susanne, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Born, Werner, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5428474, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gebr. Born AG, in Niederbipp, CH-053.3.007.007-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 5, Publ. 5084822).
Statutenänderung:
24.12.2009.
Firma neu:
Born AG.
Domizil neu:
Brügglisackerweg 33, 4704 Niederbipp.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Hoch- und Tiefbaugeschäftes sowie die Durchführung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängender Geschäfte. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften an- und verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann sich auch an verwandten Betrieben beteiligen, im In- oder Ausland gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten und Filialen eröffnen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage / Sachübernahme: gemäss Sacheinlagevertrag vom 18.07.1983 und Bilanz per 31.12.1982: Aktiven von CHF 745'730.95 und Passiven von CHF 481'535.50 der Kollektivgesellschaft 'Gebrüder Born', in Niederbipp, zum Preis von CHF 264'195.45, wofür 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben und den Sacheinlegern eine Forderung von CHF 64'195.45 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Born-Müller, Werner, von Niederbipp, in Niederbipp, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Born-Müller, Rosetta, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Born, Hanspeter, von Niederbipp, in Oensingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Born, Susanne, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied, mit Einzelunterschrift.