Informazioni su Dr. Thomas Gustav Borer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Thomas Gustav Borer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005546467, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
pEp Security AG, in Feusisberg, CHE-400.078.122, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2022, Publ. 1005521793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duchateau, Antoine, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Thomas Gustav, von Büsserach, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005473929, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Harwood International (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-109.899.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, S.0, Publ. 1577583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Thomas Gustav, von Büsserach, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amijee Dalamel de Bournet, Zoraa, von Meinier, in Corsier (GE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004804837, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JR Personal Holding AG in Liquidation, bisher in Basel, CHE-313.626.794, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741593).
Statutenänderung:
23.12.2019.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
c/o Dr. Borer Consulting, Seestrasse 83, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Thomas, von Büsserach, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.