Informazioni su Alessio Bonata
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Alessio Bonata
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005700693, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fischer Haustechnik AG, in Interlaken, CHE-107.919.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonata, Alessio, von Thun, in Ringgenberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inäbnit, Daniel, von Grindelwald, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Interlaken];
Amacher, Simon, von Hasliberg, in Beatenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005643007, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kletterhalle Interlaken AG, in Interlaken, CHE-110.126.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204230).
Firma neu:
Kletterhalle Interlaken AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Treuhand Zwahlen AG, Höheweg 13, 3800 Interlaken. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.12.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt , Jürg Rolf , von Guttet-Feschel, in Wilderswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Thomas, von Brienzwiler, in Matten bei Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonata, Alessio, von Thun, in Ringgenberg BE, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Sekretär];
Reuter, Patrick, von Bretzwil, in Unterseen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005447483, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Fischer Haustechnik AG, in Interlaken, CHE-107.919.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, S.0, Publ. 1676937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ART von Allmen René Treuhand (CHE-107.607.787), in Unterseen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inäbnit, Daniel, von Grindelwald, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bonata, Alessio, von Thun, in Ringgenberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Marc, von Niederried bei Interlaken, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Forum für Treuhand AG (CHE-108.652.135), in Burgdorf, Revisionsstelle.