Informazioni su Concetta Bollinger-Palmone
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Concetta Bollinger-Palmone
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005844959, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Zentrum für Musik und Tanz, in Weinfelden, CHE-110.482.262, Stiftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, S.0, Publ. 3234423). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Max, von Wichtrach, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Annaheim, Claudio, von Lostorf, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderwert, Ernst R., von Kreuzlingen, in Weinfelden, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zuber, Andreas, von Märstetten, in Märstetten, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Märstetten und Wattwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bollinger-Palmone, Concetta, italienische Staatsangehörige, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haffter, Stefan, von Weinfelden, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wanzenried, Rico, von Horrenbach-Buchen, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wieland, Thomas, von Safiental, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wolfer, Simon, von Maur und Zürich, in Weinfelden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6947412, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Heredium Immobilien AG, in St. Gallen, CH-320.3.058.271-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, Publ. 6823718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollinger-Palmone, Concetta, italienische Staatsangehörige, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blum, Irène, von Schwyz, in Mörschwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lupo, Rosario, von St. Gallen, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6823718, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Heredium Scintilla SA, in St. Gallen, CH-320.3.058.271-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6751342).
Statutenänderung:
14.08.2012.
Firma neu:
Heredium Immobilien AG.
Domizil neu:
Poststrasse 17, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Beratung, Organisation und Erbringung von Dienstleistungen für Investoren jeglicher Art, insbesondere für Immobilien in der Schweiz;
Erwerb, Verwaltung und Vermietung, Vermittlung und Veräusserung von Immobilien sowie von Beteiligungen an Unternehmen;
Planung, Renovation und Erstellung von Bauten jeglicher Art;
Beratung und Unterstützung bei der Planung, Organisation und Durchführung von Industriestrategien, von Firmen- und Personalressourcen und von Finanzprodukten;
Tätigung von Handels- und Industrietransaktionen, Finanz- und Bankgeschäften sowie Immobiliar- und Hypothekargeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen irgendwelcher Art beteiligen sowie Patente, Lizenzen und andere Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, und - sofern bekannt - durch Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herwegh Vonk, Wolf, niederländischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bollinger-Palmone, Concetta, italienische Staatsangehörige, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Blum, Irène, von Schwyz, in Mörschwil, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.