Informazioni su Jörg Boksberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jörg Boksberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005594635, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
video intelligence AG, in Zürich, CHE-113.474.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482655).
Statutenänderung:
21.09.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boksberger, Jörg, von Bürglen TG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henniges, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Srikandarajah, Nallaiwickreman, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Wattwil, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3461371, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FundStreet AG, in Zürich, CHE-105.196.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3434967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boksberger, Jörg, von Bürglen TG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3368393, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Run MC AG, in Winterthur, CHE-469.210.041, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2015, Publ. 2180873).
Statutenänderung:
17.02.2017.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Mühlebachstrasse 70, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dr. Christoph Oliver, von Eriswil, in Schlatt ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henniges, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boksberger, Jörg, von Bürglen TG, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.