Informazioni su Kurt Böhler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Böhler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005315263, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schlossgarten Riggisberg Genossenschaft, in Riggisberg, CHE-107.216.240, Genossenschaft (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2021, Publ. 1005100448).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhler, Kurt, von Zürich, in Schwarzenburg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brönnimann, Hans, von Wald (BE), in Noflen BE (Kirchdorf (BE)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mader, Regula, von Neuenegg, in Bern, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläppi, Sarah Dr., von Guttannen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schläppi, Sarah, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Stefan, von Oberlangenegg, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahnd, Hans Rudolf, von Schwarzenburg, in Wil AG (Mettauertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lo Faso, Luca Vincenzo, von Vechigen, in Boll (Vechigen), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004953507, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schlossgarten Riggisberg Genossenschaft, in Riggisberg, CHE-107.216.240, Genossenschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746984).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschumi, Kathrin, von Wolfisberg, in Reichenbach im Kandertal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhler, Kurt, von Zürich, in Wahlern (Schwarzenburg), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schwarzenburg (Wahlern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brönnimann, Hans, von Wald (BE), in Noflen BE (Kirchdorf (BE)), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Noflen BE (Noflen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Zürcher, Monika, von Adelboden, in Thierachern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4384432, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnheim Riggisberg, in Riggisberg, CH-035.5.010.030-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 13.08.2003, S. 3, Publ. 1127180).
Statutenänderung:
6.06.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Hans, von Schangnau, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bichsel, Martin, von Hasle bei Burgdorf, in Rubigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlapbach, Martin, von Belp, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Böhler, Kurt, von Zürich, in Schwarzenburg (Wahlern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss-de Groot, Ella, von Alchenstorf, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Badertscher, Barbara, von Lauperswil, in Schlosswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mossotti, Christine, von Sumiswald, in Brenzikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Ernst, von Frauenkappelen, in Riggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staub, Marianne, von Wohlen bei Bern, in Zimmerwald (Wald BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Untersander, Manfred, von Alt St. Johann, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Thomas, von Landiswil, in Guggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Laedrach, Ueli, von Konolfingen, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dick, Annamarie, von Schnottwil und Brunnenthal, in Grosshöchstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Rolf, von Rüderswil, in Gunten (Sigriswil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-092.9.004.245-4), in Thun, Revisionsstelle.