Informazioni su Ernst Herren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Herren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1510199, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Riggisberg und Umgebung, in Riggisberg, CHE-100.655.526, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 29.01.1987, S. 356).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Riggisberg und Umgebung in Liquidation.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftbarkeit.].Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.03.2014 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Walter Aeschbacher, Breiten 45, 3664 Burgistein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsel, Rudolf, von Mühlethurnen, in Riggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Johner, Hans, von Kerzers, in Riggisberg, Vizepräsident, mit Kolliktivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Herren, Ernst, von Frauenkappelen, in Riggisberg, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gilgen, Hans, von Wahlern, in Riggisberg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Brönnimann, Hans, von Zimmerwald, in Riggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rellstab, Hans, von Riggisberg, in Rüeggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Walter, von Lützelflüh, in Burgistein, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5803676, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnheim Riggisberg Genossenschaft, in Riggisberg, CH-035.5.010.030-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2010, S. 8, Publ. 5608870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlapbach, Martin, von Belp, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss-de Groot, Ella, von Alchenstorf, in Wohlen bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mossotti, Christine, von Sumiswald, in Brenzikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herren, Ernst, von Frauenkappelen, in Riggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Zollikofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brönnimann, Hans, von Wald BE, in Noflen BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5107638, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Spar+Leihkasse Riggisberg AG, in Riggisberg, CH-035.3.007.714-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2008, S. 5, Publ. 4476282).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Ernst, von Frauenkappelen, in Riggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder dem Verwalter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoller, Urs, von Grindelwald, in Riggisberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmutz, Markus Beat, von Wald BE, in Riggisberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.