Informazioni su Markus O. Böhi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Markus O. Böhi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1575067, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Copy Collection GmbH, in Kradolf-Schönenberg, CHE-115.178.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2011, Publ. 6230988).
Firma neu:
Copy Collection GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.06.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhi, Markus, von Schönholzerswilen, in San Clemente (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Böhi, Hans Kaspar, von Schönholzerswilen, in Weinfelden, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
sim&web (swiss) GmbH (CHE-361.702.274), in Bürglen TG, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 1347701, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
sim&web (swiss) GmbH, in Bürglen TG, CHE-361.702.274, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2011, Publ. 6485136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tristar Products AG (CH-440.3.007.406-7), in Bürglen TG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhi, Markus, von Schönholzerswilen, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spitzli, Sandra, von Jonschwil, in Zuzwil SG, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5332144, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Copy Collection GmbH, in Kradolf-Schönenberg, CH-440.4.022.593-1, Thurbruggstrasse 4, 9215 Schönenberg an der Thur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
3.11.2009.
Zweck:
Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Schuhen sowie Männer- und Damenbekleidung weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen:
Four Star Distribution (Europe) AG, in Kradolf-Schönenberg (CH-170.3.025.325-8), Gesellschafterin, mit 2 Stammanteilen von je CHF 10'000.--;
Böhi, Markus, von Schönholzerswilen, in San Clemente (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Böhi, Hans Kaspar, von Schönholzerswilen, in Weinfelden, mit Einzelunterschrift;
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle.