Informazioni su Robert Blass
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Blass
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3919297, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung IT-Berufsbildung Schweiz, in Bern, CHE-115.559.529, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2017, Publ. 3751889).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blass, Robert, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlegel, Georg, von Buchs (SG), in Oberdorf SO, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2072833, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Stiftung IT-Berufsbildung Schweiz, in Bern, CHE-115.559.529, Stiftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, Publ. 1390801).
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Rudolf, von Dägerlen, in Dinhard, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blass, Robert, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1474609, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Helsana AG, in Dübendorf, CHE-101.168.016, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2013, Publ. 7161468).
Statutenänderung:
04.04.2014.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Helsana SA) (Helsana Ltd).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenker, Anton, von Walterswil SO, in Staufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blass, Robert, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Emmenegger, Guy, von Granges-Paccot, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferrari-Testa, Michela, von Capriasca und Mendrisio, in Capriasca, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rancate, Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Moser, Severin, von Neuhausen am Rheinfall, in Andelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Roth, Christiane, von Les Bois und Erlinsbach AG, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Cuendet, Yves, von Sainte-Croix, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumstark, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)];
Riedle, Beat Markus, von Urdorf, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.