Informazioni su Alexander Johannes Friedl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alexander Johannes Friedl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006091073, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 137 vom 17.07.2024 publizierten TR-Eintrag Nr. 30'765 vom 12.07.2024 Einkaufsgemeinschaft HSK AG, in Dübendorf, CHE-243.905.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2024, Publ. 1006086432).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedl, Alexander Johannes, von St. Gallen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1006064788, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Medidata AG, in Root, CHE-107.618.934, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Dr. oec. Hans-Jürg, von Gommiswald, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordan, Dominique, von Dorénaz, in Grimisuat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Weber, Felix, von Rothenburg und Glarus Nord, in Emmen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Behrend, Petra Regula, von Cham, in Cham, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüniger, Dr. German Meinrad, von Buochs, in Beckenried, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedl, Alexander Johannes, von St. Gallen, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Christen, Andreas Roland, von Buchrain, in Gisikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wild, Stefan Peter, von Basel, in Niederlenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005796468, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Einkaufsgemeinschaft HSK AG, in Dübendorf, CHE-243.905.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005747988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruder, Rudolf, von Seengen, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedl, Alexander Johannes, von St. Gallen, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].