Informazioni su Dieter Bitterli-Brunner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Bitterli-Brunner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7221226, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE), in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2012, S. 0, Publ. 6823602).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Daniel, von Egerkingen, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kamber, Erich, von Hägendorf, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kocher, Rolf, von Worben, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5666272, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE), in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 12, Publ. 5234988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloch, Dr. Tristan, von Oberbuchsiten, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung].
Numero di pubblicazione: 5234988, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen, in Egerkingen, CH-240.5.000.004-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 11, Publ. 4402174).
Statutenänderung:
8.06.2001, 9.05.2009.
Firma neu:
Baugenossenschaft Fridau Egerkingen (BFE).
Zweck neu:
Bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe ihrer Mitglieder die Beschaffung von preisgünstigen Wohnungen und Bau und Erwerb von Wohnhäusern oder Wohnungen, unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht. Verfolgt im besonderen den Zweck, den preisgünstigen Wohnungsbau im Sinne des eidgenössischen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes (WEG) sowie entsprechender kantonaler und kommunaler Erlasse zu fördern. Kann Grundstücke oder Immobiliengesellschaften erwerben oder veräussern, Häuser bauen, erwerben, verwalten oder vermieten sowie Grundstücke oder Teile davon verkaufen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 1'000.--.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen, erforderlichenfalls durch eingeschriebenen Brief an die Genossenschafter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbach, Karin, von Leutwil und Zürich, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitterli-Brunner, Dieter, von Hauenstein-Ifenthal, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finger, Marc, von Eriz, in Egerkingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ST Schürmann Treuhand AG, in Egerkingen (CH-240.3.000.461-1), Revisionsstelle.