Informazioni su Pius Birchler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Pius Birchler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3725181, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Milchgenossenschaft Wollerau, in Wollerau, CHE-102.411.449, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6966528).
Domizil neu:
c/o Richard Marty, Runggelmatt 23, 8832 Wollerau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kümin, Dominik, von Wollerau, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birchler, Pius, von Einsiedeln, in Feusisberg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marty, Richard, von Unteriberg, in Wollerau, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Edwin, von Oberiberg, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Höfliger, Anton, von Freienbach, in Feusisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7222034, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Stiftung Einsiedler Kreuzweg, in Einsiedeln, CH-130.7.002.954-2, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S. 0, Publ. 6606828).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Ernst Peter, genannt Pater Lorenz, von Ruswil und Hitzkirch, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Moser, Pater Lorenz];
Eberle, Wolfgang, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Lienert, Arnold, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkard, Alfred, genannt Pater Maurus, von Auw, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Birchler, Pius, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lacher, Mathias, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roos, Karl, von Kaltbrunn, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6595958, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Weinhandlung Paracelsus GmbH, in Einsiedeln, CH-130.0.007.779-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 18, Publ. 5225254).
Statutenänderung:
30.11.2011, 05.03.2012.
Domizil neu:
Schwanenstrasse 29, 8840 Einsiedeln.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax, oder elektronisch. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Walter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Birchler, Pius, von Einsiedeln, in Egg SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schönbächler, Patrick, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Theiler, Andreas, von Einsiedeln, in Bennau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meier, Bruno, von Oberägeri, in Altendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kälin, Marco, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.