Informazioni su Imelda Maria Binz-Ferrari
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Imelda Maria Binz-Ferrari
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005327850, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Vallatscha GmbH, in Medel (Lucmagn), CHE-435.209.287, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binz, Peter, von Schlieren, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Binz-Ferrari, Imelda Maria, von Zürich, Schlieren und Gerlafingen, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schlegel, Sonja, von Grabs, in Medel (Lucmagn), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gildenhorn, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Gildenhorn, Ludmila, deutsche Staatsangehörige, in Medel (Lucmagn), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2339055, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Fundaziun la caura, in Medel (Lucmagn), CHE-385.668.521, c/o la caura, Via Lucmagn 19, 7184 Curaglia, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
31.07.2015.
Zweck:
Die Stiftung fördert die Ziegenhaltung und die Verwertung von Ziegenprodukten in der Val Medel;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Stiftungsurkunde.
Aufsichtsbehörde:
Finanzverwaltung des Kantons Graubünden. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.08.2015 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Eingetragene Personen:
Rickenbach, Jean-Philippe, von Salenstein und Zürich, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Jacqueline, von Winterthur, in Weisslingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binz-Ferrari, Imelda, von Zürich, Schlieren und Gerlafingen, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pally, Christoph, von Tujetsch, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pally, Emil, von Medel (Lucmagn), in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5991976, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
medelFORsense GmbH, in Medel (Lucmagn), CH-350.4.002.911-2, Via Lucmagn 92, 7184 Curaglia, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2011.
Zweck:
Organisation und Durchführung von Seminaren;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pally-Götz, Martina, deutsche Staatsangehörige, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Binz-Ferrari, Imelda Maria, von Zürich, Schlieren und Gerlafingen, in Curaglia (Medel (Lucmagn)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.