Informazioni su Jean-Philippe Rickenbach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Philippe Rickenbach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004469424, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Fundaziun la caura, in Medel (Lucmagn), CHE-385.668.521, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Jean-Philippe, von Salenstein und Zürich, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pally, Emil, von Medel (Lucmagn), in Medel (Lucmagn), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Egli, Urs, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3055939, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JP. Rickenbach GmbH, in Meilen, CHE-113.173.001, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2009, S. 29, Publ. 5340110).
Firma neu:
JP. Rickenbach GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.09.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbach-Nowa, Suzanne, von Salenstein und Zürich, in Maur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Rickenbach, Jean-Philippe, von Salenstein und Zürich, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2797829, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Management Digital Data AG, in Lenzburg, CHE-101.069.928, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 986671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Jean-Philippe, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Roman, von Urdorf, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Armin, von Ballwil und Willisau, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Möriken-Wildegg];
Gebhardt, Erich, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hitz, Daniel, von Untersiggenthal, in Klingnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Prodan, Sabine, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.