Informazioni su Willi Binder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Willi Binder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6445636, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung der Weiss + Partner-Firmen, in Bern, CH-035.7.016.362-3, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2009, S. 5, Publ. 5217978).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Willi, von Illnau-Effretikon, in Murten, Mitglied und Arbeitnehmervertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dill, Marc, von Pratteln, in Lotzwil, Mitglied und Arbeitnehmervertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meienberg, Rolf, von Neuheim, in Langnau im Emmental, Mitglied und Arbeitgebervertreter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santschi, Heidi, von Sigriswil, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied und Arbeitnehmervertreterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Thomas, von Rapperswil BE, in Muntelier, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Jürg, von Seftigen, in Aarberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lysser, Andreas, von Wengi, in Grossaffoltern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Parham-Schlumpf, Tamara, von Teufen AR, in Köniz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebischer, Karin, von Bern, in Neuenegg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6189830, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weiss + Appetito Services AG, in Bern, CH-020.3.925.686-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 4, Publ. 6006796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Willi, von Illnau-Effretikon, in Murten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4571820, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weiss + Appetito AG Bern, in Bern, CH-035.3.003.254-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2008, S. 8, Publ. 4553104).
Statutenänderung:
30.05.2008.
Firma neu:
Weiss + Appetito Holding AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen jeglicher Art an Unternehmungen des In- und Auslandes. Die Gesellschaft kann zudem im In- und Ausland Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Willi, von Illnau-Effretikon, in Murten, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien.