Informazioni su Andrea Binder-Jeger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Binder-Jeger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6888596, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Marosun AG, in Basel, CH-270.3.003.886-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 03.07.1997, S. 4650).
Statutenänderung:
28.09.2012, 02.10.2012.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 28.09.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ternetz, Heinrich, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ternetz, Jacqueline, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fistag AG Treuhandgesellschaft für Unternehmungs- und Steuerberatung, in Münchenstein, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder-Jeger, Andrea, von Meltingen und Basel, in Wahlen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friederich, Susanne, von Dürnten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Ternetz Sauter, Franziska, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Numero di pubblicazione: 4955904, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Fistag AG Treuhandgesellschaft für Unternehmungs- und Steuerberatung, in Münchenstein, CH-280.3.910.021-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.1998, S. 8925).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder-Jeger, Andrea, von Meltingen und Basel, in Wahlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Jeger, Andrea, von Meltingen und Wahlen].