Informazioni su Hans Ulrich Bill
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Ulrich Bill
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1544163, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Alchenstorf, in Alchenstorf, CHE-107.184.657, Genossenschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2010, S. 4, Publ. 5667154).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Alchenstorf in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Hans Ulrich Bill, Will 6, 3473 Alchenstorf. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althaus, Hans Ulrich, von Langnau im Emmental, in Alchenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sektretär oder Kassier;
Aebi, Andreas, von Wynigen, in Alchenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Beat, von Bowil, in Alchenstorf, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier];
Nydegger, Hans Peter, von Rüschegg, in Alchenstorf, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Nydegger, Hanspeter, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Bill, Hans Ulrich, von Kernenried, in Alchenstorf, Mitglied und Sekretär und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Wyss, Simon, von Alchenstorf, in Alchenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2021594, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Alchenstorf, in Alchenstorf, Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2003, S. 3, Publ. 999564).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bracher, Andreas, von Wynigen, in Alchenstorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bill, Hans Ulrich, von Kernenried, in Alchenstorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aebi, Andreas, von Wynigen, in Alchenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Alchenstorf, in Alchenstorf, Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch durch, Genossenschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.1999, S. 8309).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bracher, Simon, von Wynigen, in Alchenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Gerber, Hans, von Langnau im Emmental, in Alchenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Hans Ulrich, von Langnau im Emmental, in Alchenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sektretär oder Kassier [bisher: Vizepräsident];
Jenzer, Kurt, von Thunstetten, in Alchenstorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär oder dem Kassier;
Bill, Hans Ulrich, von Kernenried, in Alchenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.