Informazioni su Stephan Bieri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stephan Bieri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005728096, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Ronovatec AG, in Küssnacht (SZ), CHE-400.026.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Stephan, genannt Stefan, von Werthenstein, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005331721, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Ronovatec AG, in Küssnacht (SZ), CHE-400.026.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285801).
Statutenänderung:
26.10.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 925'300.00 [bisher: CHF 837'400.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 925'300.00 [bisher: CHF 837'400.00].
Aktien neu:
9'253 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 8'374 Namenaktien zu CHF 100.00]. Die genehmigte Kapitalerhöhung vom 26.10.2021 erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 879'000.00, wofür 879 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Stephan, genannt Stefan, von Werthenstein, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bieri, Stephan];
Kaufmann, Caroline, von Kriens, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005254341, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Ronovatec AG, in Küssnacht (SZ), CHE-400.026.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949217).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Stephan, von Werthenstein, in Baar, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weinhold, Robert Walter, von Füllinsdorf, in Küssnacht (SZ), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].