Informazioni su Franz Anton Bieri
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Franz Anton Bieri
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2753557, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Biwy GmbH, in Lengnau (BE), CHE-199.527.860, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1138821).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss-Bieri, Magdalena Anita, von Habkern, in Bettlach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bieri, Franz Anton, von Romoos, in Lengnau BE, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wyss, Armin, von Habkern, in Bettlach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2121961, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Lopis AG, in Lengnau BE, CHE-101.869.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2026957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Louis-Pierre, von Tägerig, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Franz, von Romoos, in Lengnau BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Bieri, Erika, von Romoos, in Lengnau BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Magdalena Anita, von Habkern, in Bettlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6970710, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Biwy GmbH, in Lengnau BE, CH-036.4.055.680-9, Kleinfeldstrasse 14, 2543 Lengnau bei Biel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Shops für Lebensmittel, Non-Food Produkten und Kioskartikeln sowie einer Kaffeebar. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 60'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 05.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bieri, Franz Anton, von Romoos, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wyss-Bieri, Magdalena Anita, von Habkern, in Bettlach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.