Informazioni su Dr. Martin Bichsel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Dr. Martin Bichsel
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Martin Bichsel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005731167, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SciTrackS GmbH, in Wiesendangen, CHE-149.601.017, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877262).
Firma neu:
SciTrackS GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(SciTrackS Sàrl en liquidation) (SciTrackS Sagl in liquidazione) (SciTrackS Ltd. liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.04.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Martin, von Sumiswald, in Wiesendangen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004877262, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SciTrackS GmbH, in Wiesendangen, CHE-149.601.017, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, S.0, Publ. 2449123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fry, Steven Nicholas, von Reichenburg, in Fällanden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Martin, von Sumiswald, in Wiesendangen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Medici, Vasco Samuele, von Morbio Inferiore, in Stabio, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2449123, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SciTrackS GmbH, in Wiesendangen, CHE-149.601.017, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2015, Publ. 2171147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bichsel, Martin, von Sumiswald, in Wiesendangen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Medici, Vasco Samuele, von Morbio Inferiore, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fry, Steven Nicholas, von Reichenburg, in Fällanden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.