Informazioni su Jacques Bertholet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jacques Bertholet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3700065, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Coopérative du Tennis de Torgon, à Vionnaz, CHE-103.606.145, société coopérative (No. FOSC 15 du 23.01.2014, Publ. 1303791).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stampfli, Tony, de Aeschi (SO), à Vionnaz, président, avec signature individuelle;
Bertholet, Jacques, de Aigle, à Vionnaz, vice-président, avec signature collective à deux;
Dutoit, Gérard, de Neyruz (FR) et Moudon, à Vionnaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le vice-président.
Inscription ou modification de personne(s):
Gigandet, Serge, de Les Genevez (JU), à Grandson, président de l'administration, avec signature collective à deux;
Caussignac, Philippe, de La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 1303791, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Coopérative du Tennis de Torgon, à Vionnaz, CHE-103.606.145, société coopérative (No. FOSC 89 du 08.05.2012, Publ. 6669930).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Desmeules, Roger, de Ropraz, à Cully, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bertholet, Jacques, de Aigle, à Torgon (Vionnaz), vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Dupouts, Jacques, citoyen français, à Torgon (Vionnaz), trésorier et administrateur, avec signature collective à deux avec le vice-président;
Gigandet, Nathalie, de Les Genevez JU, à Grandson, administratrice, avec signature collective à deux avec le vice-président [précédemment: membre sans droit de signature];
Dutoit, Gérard, de Moudon et Neyruz FR, à Torgon (Vionnaz), administrateur, avec signature collective à deux avec le vice-président.
Numero di pubblicazione: 6669930, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Coopérative du Tennis de Torgon, à Vionnaz, CH-621.5.001.970-4, société coopérative (No. FOSC 61 du 27.03.2012, Publ. 6612450).
Modification des statuts:
18.12.2009.
Responsabilité/prestations supplémentaires:
[biffé: sans responsabilité personnelle des associés].
Communications aux sociétaires:
par écrit pour les convocations aux assemblées générales. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration du 24.04.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Prince, Raymond, de Soulce, à Bussigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Casal, Marisol, de Le Lieu, à Renens VD, secrétaire, avec signature collective à deux;
Michaud, Henri, de Roche, à Vevey, trésorier, sans droit de signature;
Schneebeli, Yvonne, de Genève, à Vionnaz, membre, sans droit de signature;
Vannay, André, de Vionnaz, à Vionnaz, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Stampfli, Tony, de Aeschi SO, à Torgon (Vionnaz), président, avec signature individuelle [précédemment: de Aeschi, à Aclens];
Gigandet, Nathalie, de Les Genevez JU, à Grandson, membre, sans droit de signature;
Bertholet, Jacques, de Aigle, à Torgon (Vionnaz), membre, sans droit de signature.