Informazioni su Philippe Berthold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Berthold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004645277, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Société coopérative de laiterie de Porrentruy et environs, à Porrentruy, CHE-104.100.084, société coopérative (No. FOSC 105 du 04.06.2018, Publ. 4267667).
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative de laiterie de Porrentruy et environs en liquidation. Suivant procès-verbal de son assemblée générale du 01.04.2019, la société a décidé sa dissolution.
Inscription ou modification de personne(s):
Roy, Michel, de Haute-Ajoie, à Porrentruy, membre, secrétaire et caissier de l'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: membre, secrétaire et caissier de l'administration, avec signature collective à deux avec le président];
Berthold, Philippe, de Porrentruy, à Porrentruy, président de l'administration, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire-caissier].
Numero di pubblicazione: 2886615, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
LANDI ArcJura SA, à Alle, CHE-105.722.845, société anonyme (No. FOSC 113 du 16.06.2014, Publ. 1555625).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hiltbrand, Hansjürg, de Därstetten, à Uttigen, membre, avec signature collective à deux;
Romanens, Dominique, de Sorens, à Lentigny (La Brillaz), vice-président, avec signature collective à deux;
Berthold, Philippe, de Porrentruy, à Porrentruy, président, avec signature collective à deux;
Ganguillet, Josiane, de Cormoret, à Cormoret, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Räz, Urs, de Rapperswil (BE), à Münchenbuchsee, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Wittwer, Guido, de Linden, à Ringgenberg BE, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Carnal, Céline, de Petit-Val, à Les Ecorcheresses (Petit-Val), membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Oppliger, David Pascal, de Röthenbach im Emmental, à La Ferrière, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Ackermann, Christophe, de Mümliswil-Ramiswil, à Bourrignon, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Ochsenbein, Christian, de Etziken, à Halten, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Biberist, membre, sans droit de signature].
Numero di pubblicazione: 5134400, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la coopérative agricole Centre-Ajoie en liquidation, à Alle, CH-677.7.000.535-0, Fondation (FOSC no 212 du 31.10.2008, p. 8, publ. 4715118).
Autre adresse:
c/o M. Jean-Claude Prince, Chemin de la Tuilerie 2, 2853 Courfaivre. Par décision du 18.05.2009, l'Autorité de surveillance des fondations de la République et Canton du Jura a relevé de leurs fonctions le liquidateur et les membres du conseil de fondation et a désigné un nouveau liquidateur à la fondation.
Personnes et signatures radiées:
Quiquerez, Ernest, de Grandfontaine, à Alle, président, avec signature collective à deux;
Berthold, Philippe, de Porrentruy, à Porrentruy, vice-président, avec signature collective à deux;
Jubin, Gérard, de Rocourt, à Alle, membre, avec signature collective à deux;
Bregnard, Thierry, de Bonfol, à Chevenez, membre, avec signature collective à deux;
Crausaz, Michel, de Auboranges, à Alle, liquidateur, avec signature individuelle;
KPMG SA, à Delémont (CH-677.9.000.743-5), organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Prince, Jean-Claude, de Soulce, à Courfaivre, liquidateur, avec signature individuelle;
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA, à Delémont (CH-670.3.004.752-1), organe de révision.