Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Coopérative agricole Centre-Ajoie
2942 Alle
Informazioni su Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la coopérative agricole Centre-Ajoie en liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.02.1969
Cancellazione dal registro delle imprese
27.01.2011
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Alle
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-677.7.000.535-0
IDI/IVA
CHE-109.767.232
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Instituer, dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d'exécution, une prévoyance professionnelle en faveur du personnel de l'entreprise, de leur famille et de leurs survivants, pour faire face aux conséquences économiques de la vieillesse, du décès ou de l'invalidité. La fondation peut instituer une prévoyance allant au-delà des prestations légales minimales.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA | Delémont | 13.07.2009 | 26.01.2011 | |
KPMG SA | Delémont | 31.10.2008 | 12.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la coopérative agricole Centre-Ajoie
- Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la coopérative agricole Centre-Ajoie
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la coopérative agricole Centre-Ajoie en liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6004828, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la coopérative agricole Centre-Ajoie en liquidation, à Alle, CH-677.7.000.535-0, fondation (No. FOSC 132 du 13.07.2009, p. 15, Publ. 5134400). Selon décision du 02.11.2010, l'Autorité de surveillance a approuvé la radiation de la fondation. La liquidation étant terminée, elle est radiée.
Numero di pubblicazione: 5134400, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la coopérative agricole Centre-Ajoie en liquidation, à Alle, CH-677.7.000.535-0, Fondation (FOSC no 212 du 31.10.2008, p. 8, publ. 4715118).
Autre adresse:
c/o M. Jean-Claude Prince, Chemin de la Tuilerie 2, 2853 Courfaivre. Par décision du 18.05.2009, l'Autorité de surveillance des fondations de la République et Canton du Jura a relevé de leurs fonctions le liquidateur et les membres du conseil de fondation et a désigné un nouveau liquidateur à la fondation.
Personnes et signatures radiées:
Quiquerez, Ernest, de Grandfontaine, à Alle, président, avec signature collective à deux;
Berthold, Philippe, de Porrentruy, à Porrentruy, vice-président, avec signature collective à deux;
Jubin, Gérard, de Rocourt, à Alle, membre, avec signature collective à deux;
Bregnard, Thierry, de Bonfol, à Chevenez, membre, avec signature collective à deux;
Crausaz, Michel, de Auboranges, à Alle, liquidateur, avec signature individuelle;
KPMG SA, à Delémont (CH-677.9.000.743-5), organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Prince, Jean-Claude, de Soulce, à Courfaivre, liquidateur, avec signature individuelle;
CRF Conseil, Révision et Fiscalité SA, à Delémont (CH-670.3.004.752-1), organe de révision.
Numero di pubblicazione: 4715118, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
Fondation de prévoyance en faveur du personnel de la coopérative agricole Centre-Ajoie en liquidation, à Alle, CH-677.7.000.535-0, Fondation (FOSC no 214 du 05.11.2007, p. 7, publ. 4185540).
Inscription ou modification de personne:
KPMG SA, à Delémont (CH-677.9.000.743-5), organe de révision.