Informazioni su Antonia Berry
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Antonia Berry
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5515246, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BEKA Berry und Kaiser GmbH, in Gams, CH-320.4.049.832-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 22.02.2010, S. 15, Publ. 5507142).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berry, Antonia, von Schiers, in Gams, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
BEKA Berry und Kaiser GmbH, in G a m s , Unterfelsbach, 9473 Gams, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2001, 4.05.2001.
Zweck:
Maschinelle Reinigung von Decken und Wänden, Böden und Spannteppichen aller Art, speziell für Restaurants, Liegenschaften, Neu- und Umbauten, Altersheime, Schulen und Wohnungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.05.2001 und Inventarliste per 31.12.2000 Büromobiliar, EDV-Geräte und Reinigungsmaschinen zum Preise von CHF 8'000.-, wovon CHF 8'000.- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Berry, Antonia, von Schiers, in Gams, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Kaiser, Hanspeter, von Gams, in Gams, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.