Informazioni su Gertrud Bernhard-Maier
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gertrud Bernhard-Maier
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3676193, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Bernhard & Co., in Andwil SG, CHE-105.113.557, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2009, S. 14, Publ. 5357184).
Statutenänderung:
21.07.2017.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 21.07.2017 und Bilanz per 31.01.2017 mit Aktiven von CHF 1'223'393.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'123'393.10 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Bernhard Gartenbau AG.
Zweck neu:
Betrieb eines Gartenbaubetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard-Maier, Walter, von Pfungen, in Thal, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Bernhard-Maier, Gertrud genannt Trudy, von Pfungen, in Lachen AR (Walzenhausen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Walter, von Pfungen, in Andwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Geiger Treuhand AG (CHE-101.426.862), in Oberegg, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5357184, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Bernhard & Co., in Andwil SG, CH-320.2.046.014-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2007, S. 11, Publ. 3858366).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard-Maier, Walter, von Pfungen, in Thal, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lachen AR (Walzenhausen)];
Bernhard-Maier, Gertrud genannt Trudy, von Pfungen, in Lachen AR (Walzenhausen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: Bernhard-Maier, Gertrud, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3858366, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Walter Bernhard & Co., in Andwil SG, CH-320.2.046.014-7, Führen eines Gartenbaubetriebes usw. Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.1999, S. 1755).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Walter, von Pfungen, in Andwil SG, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wittenbach];
Bernhard-Maier, Walter, von Pfungen, in Lachen AR (Walzenhausen), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Andwil SG];
Bernhard-Maier, Gertrud, von Pfungen, in Lachen AR (Walzenhausen), mit Einzelunterschrift [bisher: in Andwil SG].