Informazioni su Hans Bernet
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Bernet
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3444155, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bernet GmbH, in Zeiningen, CHE-104.871.566, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2009, Publ. 5350542).
Statutenänderung:
22.03.2017.
Sitz neu:
Möhlin.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 166, 4313 Möhlin.
Zweck neu:
Betrieb einer Reparatur-, Carosserie-, Service- und Unterhaltswerkstätte für Fahrzeuge, Kauf und Verkauf von Fahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör sowie Vermietung von Fahrzeugen aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Hans, von Muttenz, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Di Matteo, Carmine, italienischer StA., in Ormalingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Daniel, von Muttenz, in Zeiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bernet-Kilcher, Nicole, von Muttenz, in Zeiningen, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bernet GmbH, in Zeiningen, Landstrasse 349, 4314 Zeiningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.11.1998.
Zweck:
Betrieb einer Reparatur-, Carosserie-, Service- und Unterhaltswerkstätte für Fahrzeuge;
Kauf und Verkauf von Fahrzeugen, Ersatzteilen und Zubehör;
kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
A) Sacheinlage/-übernahme: Die Gesellschaft übernimmt anlässlich ihrer Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.11.1998 15 Gebrauchtwagen zum Preise von insgesamt CHF81'713.¬, wofür CHF20'000.¬ auf das Stammkapital angerechnet und CHF61'713.¬ als Forderung gutgeschrieben werden. B) Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach ihrer Gründung Inventar, Betriebseinrichtungen und Waren zum Höchstpreis von CHF8'210.¬ zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bernet, Daniel, von Muttenz, in Zuzgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF18'000.¬;
Bernet, Hans, von Muttenz, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF1'000.¬;
Di Matteo, Carmine, italienischer StA., in Ormalingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF1'000.¬.