Informazioni su Ricardo Julio Bernasconi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ricardo Julio Bernasconi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1361647, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kühne + Nagel Aktiengesellschaft, in Opfikon, CHE-105.835.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2014, Publ. 1316079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lange, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernasconi, Ricardo Julio, von Cugy FR, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trefzger, Dr. Detlef Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)];
Deck, Claudio, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dircksen, Christian Schejbel, dänischer Staatsangehöriger, in Eglisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Klehr, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Oberweningen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Niederweningen];
Marchetti, Gian, italienischer Staatsangehöriger, in Losone, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Fehraltorf];
Wiesli, Patrick Frank, von Oberwil BL, in Aesch BL, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Binningen].
Numero di pubblicazione: 4797400, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kühne + Nagel Aktiengesellschaft, in St. Gallen, CH-320.9.033.211-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2008, S. 19, Publ. 4270430).
mit Hauptsitz in:
Glattbrugg (Opfikon).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-020.3.915.406-3.
Zweck Hauptsitz:
[gestrichen].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Löschung des Zweckes und der Personen von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klauser, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Hilzingen (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Herms, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lange, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schellhammer, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Dachsen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alt, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Tengen-Talheim (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sauer, Ralph, von Dietikon, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Daniel, von Nesslau-Krummenau, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blume, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Ossingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Arman, Carlo, von Quarten, in Dörflingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bernasconi, Ricardo Julio, von Cugy FR, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Winkler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4539010, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Kühne + Nagel Aktiengesellschaft, in Muttenz, CH-270.9.000.260-5, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2007, S. 6, Publ. 4246960).
mit Hauptsitz in:
Opfikon.
Statuten Hauptsitz:
[Gestrichene Statutendaten am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Statuten: Letzte: 22.10.2007] [gestrichen: Statuten Erste: 29.04.1997].
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Klauser, Manuela Maria, deutsche Staatsangehörige, in Hilzingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Herms, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lange, Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schellhammer, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Dachsen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alt, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Tengen-Talheim (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sauer, Ralph, von Dietikon, in Niederhasli, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Daniel, von Nesslau-Krummenau, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blume, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Ossingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Arman, Carlo, von Quarten, in Dörflingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bernasconi, Ricardo Julio, von Cugy FR, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Winkler, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesli, Patrick, von Oberwil BL, in Aesch BL, mit Kollektivprokura zu zweien.