Informazioni su Hans Rudolf Berger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Hans Rudolf Berger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Rudolf Berger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004655450, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft KISS Uster, in Uster, CHE-396.394.428, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tepper, Ursula, von Greifensee, in Uster, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Hans Rudolf, von Langnau im Emmental, in Uster, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Egger, Ursula, von St. Gallen, in Mönchaltorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 3137101, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 34'555 vom 04.10.2016 Genossenschaft KISS Uster, in Uster, CHE-396.394.428, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2016, Publ. 3095721).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strucken, Walter, von Zürich, in Uster, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Stucken, Walter];
Berger, Hans Rudolf, von Langnau im Emmental, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [nicht: Berger, Rudolf].
Numero di pubblicazione: 3095721, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft KISS Uster, in Uster, CHE-396.394.428, Zentralstrasse 32, 8610 Uster, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2016.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt die Verbreitung von Zeitgutschriften für die Unterstützung und Begleitung in Freiwilligenarbeit (Nachbarschaftshilfe). Als vierte, non-monetäre Vorsorgesäule kann die Genossenschaft finanzielle, politische und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zwecke direkt oder indirekt zusammenhängen.
Die Genossenschaft bezweckt für die Region Uster:
Die Förderung eines selbstbestimmten und eigenständigen Älterwerdens und Alter;
die aktive Unterstützung und Betreuung zuhause im Sinne der Nachbarschaftshilfe und der Freiwilligenarbeit;
die Unterstützung von non-monetären Vorsorgeangeboten, um zur Lösung der Generationenfrage beizutragen. Sie sieht ihre Tätigkeiten als Ergänzung zu den in der Region Uster bestehenden Angeboten, um Lücken zu füllen und ältere Menschen und Hilfsbedürftige jeden Alters effizient zu unterstützen. Dabei sollen Doppelspurigkeiten vermieden werden.
Anteilscheine:
CHF 100.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Mitglieder erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Stucken, Walter, von Zürich, in Uster, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tepper, Ursula, von Greifensee, in Uster, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Fuchs, Ludwig, von Uster, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hoffmann-Kübler, Heidi, von Grüningen, in Uster, Mitglied der Verwaltung und Quästorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schneider-Lobmeier, Ingrid Anna, deutsche Staatsangehörige, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Waidyasekera, Eric, von Langnau im Emmental, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Zahlenwerkstatt U. Willimann (CHE-112.516.819), in Uster, Revisionsstelle.