Informazioni su Denise Sabrina Becker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Denise Sabrina Becker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005820727, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pro Finance International Trust & Consulting AG, in Zürich, CHE-115.436.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2023, Publ. 1005752490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Denise Sabrina, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005764576, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BDO AG, in Zürich, CHE-105.952.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kara, Helena, schwedische Staatsangehörige, in Cugy VD, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Céline, von Appenzell, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wassmer, Simone, von Trub, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rexhepaj, Getoar, von Oberengstringen, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyss, Andrea, von Arni (BE), in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Denise, von Widnau, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graber, Marina, von Frutigen und Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Corinne, von Knutwil, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Scott, Thimothy John, von Wattwil, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Valentina, von Meggen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Altermatt, Katja, von Nunningen, in Fehren, mit Kollektivprokura zu zweien;
Alverca, Pedro, von Conthey, in Saxon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Chuard, Marc, von Avenches, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flessati, Julian, von Berneck, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pugneth, Irene, von Wohlen bei Bern, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005739561, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Alpha RHEINTAL Bank AG, in Au (SG), CHE-103.170.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722892).
Statutenänderung:
21.04.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann, Nicola Agnes, von Balgach, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Denise, von Widnau, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.