Informazioni su Adrian Baumgartner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Adrian Baumgartner
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Baumgartner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004962182, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Damedics GmbH, in Nidau, CHE-113.918.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, S.0, Publ. 1712245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neukomm, Peter Alexander, von Hallau, in Wettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Adrian, von Kirchlindach, in Port, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lempen, Markus, von St. Stephan, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lyss, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1712245, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Damedics GmbH, in Nidau, CHE-113.918.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 4, Publ. 4970224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, David, von Seeberg, in Nidau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aebi, Jürg, von Seeberg, in Ipsach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Adrian, von Kirchlindach, in Port, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gümmenen (Mühleberg), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lempen, Markus, von St. Stephan, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4970224, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Damedics GmbH, in Nidau, CH-036.4.040.508-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2008, S. 2, Publ. 4390976).
Statutenänderung:
01.04.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyes, Simon, von Uebeschi, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, David, von Seeberg, in Nidau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Baumgartner, Adrian, von Kirchlindach, in Gümmenen (Mühleberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Lempen, Markus, von St. Stephan, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Aebi, Jürg, von Seeberg, in Ipsach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Neukomm, Peter Alexander, von Hallau, in Wettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.