Informazioni su Damedics GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Damedics GmbH
- Damedics GmbH opera nel settore «Fabbricazione di prodotti medicali» ed è attualmente attiva. La sede è a Nidau.
- L’azienda è stata costituita nel 09.11.2007 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.08.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-113.918.310.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 19 altre aziende attive. Queste includono: ABM FIDUCIAIRE Sàrl, Aebi Industrievertretungen GmbH, ALX Group AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.11.2007
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Nidau
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.040.508-6
IDI/IVA
CHE-113.918.310
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti medicali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung und Herstellung von Produkten der Medizinaltechnik, der Mikromechanik und verwandter Gebiete sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Damedics GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004962182, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Damedics GmbH, in Nidau, CHE-113.918.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, S.0, Publ. 1712245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neukomm, Peter Alexander, von Hallau, in Wettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Adrian, von Kirchlindach, in Port, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lempen, Markus, von St. Stephan, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lyss, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 1712245, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Damedics GmbH, in Nidau, CHE-113.918.310, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 4, Publ. 4970224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, David, von Seeberg, in Nidau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Aebi, Jürg, von Seeberg, in Ipsach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Adrian, von Kirchlindach, in Port, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gümmenen (Mühleberg), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lempen, Markus, von St. Stephan, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 95 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4970224, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Damedics GmbH, in Nidau, CH-036.4.040.508-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2008, S. 2, Publ. 4390976).
Statutenänderung:
01.04.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyes, Simon, von Uebeschi, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, David, von Seeberg, in Nidau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Baumgartner, Adrian, von Kirchlindach, in Gümmenen (Mühleberg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00];
Lempen, Markus, von St. Stephan, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Aebi, Jürg, von Seeberg, in Ipsach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Neukomm, Peter Alexander, von Hallau, in Wettingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.